Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Antun Rudinski (bis 30.06.1984) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Mahr (bis 30.06.1986) | 26.09.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Jörg Dittwar (bis 30.06.1987) | 01.08.1963 | ||||
Horst Bender (bis 30.06.1984) | 11.11.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Klaus Gebhardt (bis 30.06.1990) | 02.08.1962 | ||||
Udo Konradi (bis 30.06.1990) | 26.12.1960 | ||||
Karl-Heinz Wohland (bis 30.06.1988) | 24.05.1953 | ||||
Armin Eck (bis 30.06.1987) | 08.12.1964 | ||||
Hubert Besl (bis 30.06.1986) | 25.11.1959 | ||||
Hartmut Braun (bis 30.06.1986) | 06.11.1957 | ||||
Achim Jobst (bis 30.06.1986) | 11.11.1959 | ||||
Harald Dollhopf (bis 30.06.1985) | 27.05.1957 | ||||
Rudolf Litz (bis 30.06.1984) | 29.01.1959 | ||||
Sturm | |||||
Rüdiger Scheler (bis 30.06.1990) | 10.02.1960 | ||||
Uwe Sommerer (bis 30.06.1986) | 02.07.1954 | ||||
Lenhardt (bis 30.06.1984) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
2 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |