Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Paul Sauter (bis 30.06.1984) | 14.06.1947 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Färber (bis 30.06.1985) | 18.09.1958 | ||||
Walter Modick (bis 30.06.1984) | 24.09.1951 | ||||
Karsten Krannich (bis 30.06.1984) | 29.07.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Peter Assion (bis 30.06.1988) | 24.08.1959 | ||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Roland Boley (bis 30.06.1985) | 13.03.1958 | ||||
Markus Ebner (bis 30.06.1985) | 30.05.1964 | ||||
Georg Heinle (bis 30.06.1985) | 02.12.1957 | ||||
Walter Kubanczyk (bis 30.06.1985) | 01.05.1952 | ||||
Bernd Zimmermann (bis 30.06.1984) | 28.10.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1988) | 03.04.1957 | ||||
Gunnar Weiß (bis 31.12.1986) | 15.04.1956 | ||||
Branko Milosevic (bis 31.12.1986) | 21.08.1964 | ||||
Frank Elser (bis 30.06.1985) | 05.10.1958 | ||||
Maximilian Hauck (bis 30.06.1985) | 20.08.1963 | ||||
Wolfgang Neipp (bis 30.06.1985) | 24.05.1961 | ||||
Bruno Seiler (bis 30.06.1984) | 02.07.1956 | ||||
Sebastiano Testa (bis 30.06.1984) | 26.02.1964 | ||||
Miroslav Vucinic (bis 30.06.1984) | 10.01.1956 | ||||
Sturm | |||||
Robert Birner (ab 03.10.1983) (bis 30.06.1986) | 16.02.1958 | ||||
Josef Beller (bis 30.06.1985) | 18.05.1954 | ||||
Joachim Lengerer (bis 30.06.1984) | 14.07.1957 | ||||
Adolf Schick (bis 30.06.1984) | 24.04.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |