Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (bis 30.06.1987) | 22.05.1940 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Walter Pradt (bis 30.06.1985) | 12.04.1949 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Dimitrios Tsionanis (bis 30.06.1991) | 31.08.1961 | ||||
Ulf Quaisser (bis 30.06.1989) | 12.10.1962 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1988) | 12.01.1962 | ||||
Rainer Scholz (bis 30.09.1987) | 03.09.1954 | ||||
Jürgen Kohler (bis 30.06.1987) | 06.10.1965 | ||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Stefan Knapp (bis 30.06.1986) | 21.01.1957 | ||||
Oskar Bauer (bis 30.06.1984) | 24.09.1956 | ||||
Pandelis Tsionanis (bis 30.06.1984) | 06.12.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Dieter Schlindwein (bis 30.06.1986) | 07.02.1961 | ||||
Hans Hein (bis 30.06.1986) | 29.05.1955 | ||||
Wolfgang Böhni (bis 30.06.1984) | 06.03.1948 | ||||
Jürgen Willkomm (bis 30.06.1984) | 07.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Fritz Walter (bis 30.06.1987) | 21.07.1960 | ||||
Reiner Edelmann (bis 31.12.1985) | 19.03.1965 | ||||
Jürgen Makan (bis 30.06.1985) | 05.07.1960 | ||||
Thomas Remark (ab 01.12.1983) (bis 12.11.1984) | 05.10.1959 | ||||
Detlef Olaidotter (bis 31.10.1984) | 29.12.1957 | ||||
Paul Linz (bis 30.06.1984) | 04.01.1956 | ||||
Dieter Förster (bis 30.06.1984) | 09.01.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 27.08.1983 15:30 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 07.10.1983 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |