Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Helmut Benthaus (bis 30.06.1985) | 05.06.1935 | ||||
Co-Trainer | |||||
Willi Entenmann (bis 04.03.1986) | 25.09.1943 | ||||
Torwart | |||||
Helmut Roleder (bis 30.06.1987) | 09.10.1953 | ||||
Armin Jäger (bis 30.06.1986) | 19.09.1962 | ||||
Gerhard Welz (bis 30.06.1984) | 01.02.1945 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Zietsch (bis 30.06.1989) | 21.11.1964 | ||||
Bernd Förster (bis 30.06.1986) | 03.05.1956 | ||||
Karlheinz Förster (bis 30.06.1986) | 25.07.1958 | ||||
Hans-Peter Makan (bis 30.06.1986) | 01.01.1960 | ||||
Kurt Niedermayer (bis 30.06.1985) | 25.11.1955 | ||||
6 | Guido Buchwald (bis 30.06.1994) | 24.01.1961 | |||
13 | Günther Schäfer (bis 30.09.1996) | 09.06.1962 | |||
Mittelfeld | |||||
Karl Allgöwer (bis 30.06.1991) | 05.01.1957 | ||||
Ásgeir Sigurvinsson (bis 30.06.1990) | 08.05.1955 | ||||
Andreas Müller (bis 30.06.1987) | 13.12.1962 | ||||
Hermann Ohlicher (bis 30.06.1985) | 02.11.1949 | ||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1985) | 17.03.1960 | ||||
Sturm | |||||
Peter Reichert (bis 30.06.1986) | 04.08.1961 | ||||
Rudi Lorch (ab 01.01.1984) (bis 30.11.1985) | 20.01.1966 | ||||
Walter Kelsch (bis 30.06.1984) | 03.09.1955 | ||||
Dan Corneliusson (bis 30.06.1984) | 02.10.1961 | ||||
Achim Glückler (bis 30.06.1984) | 10.08.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Dienstag, 16.08.1983 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 09.10.1983 14:00 Uhr |
1 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 14.01.1984 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 31.01.1984 20:00 Uhr |
3 : 4 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 13.03.1984 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |