Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1986) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1984) | 02.05.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Martin Kree (bis 30.06.1989) | 27.01.1965 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Ivan Zugcic (bis 30.06.1987) | 22.05.1958 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1986) | 16.01.1956 | ||||
Florian Gothe (bis 30.06.1985) | 09.08.1962 | ||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1984) | 04.06.1954 | ||||
Bernd Gerber (bis 30.06.1984) | 21.12.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1987) | 20.03.1955 | ||||
Michael Kühn (bis 30.06.1987) | 06.05.1963 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1987) | 18.02.1961 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1986) | 08.10.1955 | ||||
Peter Grünberger (bis 30.06.1984) | 20.11.1962 | ||||
Dieter Kramer (bis 30.06.1984) | 12.04.1959 | ||||
Reinhold Zagorny (bis 30.06.1984) | 30.09.1956 | ||||
Andreas Bordan (bis 30.06.1984) | 14.05.1964 | ||||
Detlef Krella (bis 30.06.1984) | 04.03.1964 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1986) | 30.10.1962 | ||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1985) | 19.08.1962 | ||||
Christian Schreier (bis 30.06.1984) | 04.02.1959 | ||||
Günter Habig (bis 30.06.1984) | 07.12.1964 | ||||
Frank Islacker (bis 30.06.1984) | 29.08.1963 | ||||
Stefan Pater (bis 30.06.1984) | 31.10.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 26.08.1983 20:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |