Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erhard Ahmann (ab 23.02.1984) (bis 13.08.1985) | 21.05.1941 | ||||
Gerd-Volker Schock (ab 23.11.1983) (bis 22.02.1984) | 08.04.1950 | ||||
Carl-Heinz Rühl (bis 18.11.1983) | 14.11.1939 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Seiler (bis 30.06.1989) | 06.08.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Dirk Gellrich (bis 30.06.1994) | 12.09.1964 | ||||
Andreas Helmer (bis 30.06.1990) | 25.02.1966 | ||||
Ulf Metschies (bis 30.06.1988) | 22.09.1963 | ||||
Willi Brocks (bis 30.06.1987) | 01.01.1965 | ||||
Karl-Friedrich Wessel (bis 30.06.1984) | 26.09.1954 | ||||
Gerd-Volker Schock (bis 30.06.1984) | 08.04.1950 | ||||
Lothar Gans (bis 30.06.1984) | 17.02.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Heskamp (bis 30.06.1992) | 22.09.1965 | ||||
Frank Bohne (bis 30.06.1987) | 22.08.1964 | ||||
Herbert Bittner (bis 30.06.1984) | 22.05.1952 | ||||
Guido Szesni (bis 30.06.1984) | 30.06.1959 | ||||
Rainer Knopp (bis 30.06.1984) | 10.11.1961 | ||||
Ralf Lehmann (bis 30.06.1984) | 22.05.1960 | ||||
Vitomir Rogoznica (bis 30.06.1984) | 27.10.1955 | ||||
Michael Wirtz (bis 30.06.1984) | 10.09.1964 | ||||
Gunnar Gíslason (ab 04.09.1983) (bis 31.12.1983) | 04.01.1961 | ||||
Sturm | |||||
Paul Jaschke (bis 31.12.1986) | 18.04.1966 | ||||
Heinz-Werner Eggeling (ab 01.01.1984) (bis 30.06.1984) | 17.04.1955 | ||||
Holger Anthes (bis 30.06.1984) | 09.08.1962 | ||||
Thomas Funke (bis 30.06.1984) | 11.07.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 26.08.1983 20:00 Uhr |
3 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 07.10.1983 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |