Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Manfred Krafft (bis 30.06.1985) | 11.12.1937 | ||||
Torwart | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1995) | 18.02.1959 | ||||
Armin Reichel (bis 30.06.1985) | 31.01.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Axel Roos (bis 30.06.1995) | 19.08.1964 | ||||
Herbert Hoos (bis 30.06.1990) | 18.07.1965 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1988) | 24.09.1957 | ||||
Michael Dusek (bis 30.06.1988) | 10.11.1958 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1988) | 24.09.1964 | ||||
Stefan Majewski (bis 30.06.1987) | 31.01.1956 | ||||
Andreas Brehme (bis 30.06.1986) | 09.11.1960 | ||||
Kurt Lang (bis 30.06.1986) | 18.06.1959 | ||||
Gerhard Bold (bis 30.06.1986) | 16.03.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Markus Schupp (bis 30.06.1991) | 07.01.1966 | ||||
Patrick Mohr (bis 30.06.1987) | 29.09.1965 | ||||
Werner Melzer (bis 30.06.1986) | 02.05.1954 | ||||
Reiner Geye (bis 30.06.1986) | 22.11.1949 | ||||
Tino Löchelt (bis 30.06.1986) | 13.08.1965 | ||||
Dieter Kitzmann (bis 15.11.1985) | 11.07.1964 | ||||
Norbert Eilenfeldt (bis 04.12.1984) | 17.02.1956 | ||||
Sturm | |||||
Dieter Trunk (bis 30.06.1987) | 22.03.1959 | ||||
Bruno Hübner (bis 30.06.1986) | 28.01.1961 | ||||
Thomas Allofs (bis 30.06.1986) | 17.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |