Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Löhr (bis 06.02.1986) | 05.07.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Timo Zahnleiter (bis 30.06.1985) | 16.12.1948 | ||||
Torwart | |||||
Toni Schumacher (bis 30.06.1987) | 06.03.1954 | ||||
Michael Nißl (bis 30.06.1986) | 03.11.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Paul Steiner (bis 30.06.1991) | 23.01.1957 | ||||
Dieter Prestin (bis 30.06.1989) | 23.08.1956 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1989) | 13.04.1962 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1987) | 20.05.1955 | ||||
Armin Görgens (bis 30.06.1986) | 27.08.1961 | ||||
Gerd Strack (bis 30.06.1985) | 01.09.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Häßler (bis 30.06.1990) | 30.05.1966 | ||||
Stephan Engels (bis 31.12.1988) | 06.09.1960 | ||||
Ralf Geilenkirchen (bis 30.06.1988) | 26.04.1966 | ||||
Hans-Peter Lehnhoff (bis 31.08.1987) | 12.07.1963 | ||||
Uwe Bein (bis 30.06.1987) | 26.09.1960 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.1986) | 16.04.1960 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1986) | 27.10.1964 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 31.12.1985) | 05.10.1954 | ||||
Uwe Haas (bis 30.06.1985) | 26.02.1964 | ||||
Anthony Baffoe (bis 30.06.1985) | 25.05.1965 | ||||
Manfred Lefkes (bis 30.06.1985) | 07.08.1959 | ||||
Hans-Werner Reif (bis 30.06.1985) | 03.12.1964 | ||||
Hans Heller (bis 30.06.1985) | 25.08.1964 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1987) | 05.12.1956 | ||||
Vincent Mennie (bis 30.06.1986) | 19.05.1964 | ||||
Norbert Dickel (bis 30.06.1986) | 27.11.1961 | ||||
Detlef Dezelak (bis 30.06.1985) | 01.08.1964 | ||||
Frank Hartmann (bis 21.12.1984) | 27.09.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 16:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |