Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Lattek (bis 30.06.1987) | 16.01.1935 | ||||
Co-Trainer | |||||
Egon Coordes (bis 30.06.1986) | 13.07.1944 | ||||
Torwart | |||||
Raimond Aumann (bis 30.06.1994) | 12.10.1963 | ||||
Jean-Marie Pfaff (bis 30.06.1988) | 04.12.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Hans Pflügler (bis 30.06.1992) | 27.03.1960 | ||||
Klaus Augenthaler (bis 30.06.1991) | 26.09.1957 | ||||
Norbert Eder (bis 30.06.1988) | 07.11.1955 | ||||
Holger Willmer (bis 30.06.1987) | 25.09.1958 | ||||
Bertram Beierlorzer (bis 30.06.1986) | 31.05.1957 | ||||
Bernd Martin (bis 30.06.1985) | 10.02.1955 | ||||
Michael Hertwig (bis 31.12.1984) | 17.11.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Nachtweih (bis 30.06.1989) | 04.06.1957 | ||||
Lothar Matthäus (bis 30.06.1988) | 21.03.1961 | ||||
Manfred Schwabl (bis 30.06.1986) | 18.04.1966 | ||||
Wolfgang Dremmler (bis 30.06.1986) | 12.07.1954 | ||||
Wolfgang Grobe (bis 30.06.1986) | 25.06.1956 | ||||
Søren Lerby (bis 30.06.1986) | 01.02.1958 | ||||
Uğur Tütüneker (bis 30.06.1986) | 02.08.1963 | ||||
Bernd Dürnberger (bis 30.06.1985) | 17.09.1953 | ||||
Sturm | |||||
Roland Wohlfarth (bis 30.06.1993) | 11.01.1963 | ||||
Michael Rummenigge (bis 30.06.1988) | 03.02.1964 | ||||
Ludwig Kögl (bis 30.06.1988) | 07.03.1966 | ||||
Dieter Hoeneß (bis 30.06.1987) | 07.01.1953 | ||||
Reinhold Mathy (bis 30.06.1987) | 12.04.1962 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1985) | 18.08.1955 | ||||
Achim Förster (bis 30.06.1985) | 30.03.1962 | ||||
Hans-Werner Grünwald (bis 30.06.1985) | 02.12.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 14:00 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 04.12.1984 00:00 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 26.03.1985 00:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.04.1985 20:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1985 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |