Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernd Hoss (ab 01.09.1984) (bis 30.06.1989) | 19.06.1939 | ||||
Stefan Sprey (bis 31.08.1984) | 17.01.1955 | ||||
Torwart | |||||
Holger Gehrke (bis 30.06.1992) | 22.08.1960 | ||||
Reinhard Mager (bis 30.06.1989) | 02.05.1953 | ||||
Abwehr | |||||
Michael Schmidt (bis 30.06.1992) | 06.08.1962 | ||||
Jürgen Haller (bis 30.06.1990) | 31.08.1961 | ||||
Dieter Brefort (bis 30.06.1988) | 13.05.1962 | ||||
Manfred Hellmann (bis 30.06.1988) | 16.08.1962 | ||||
Helmut Schweger (bis 30.06.1988) | 06.06.1959 | ||||
Bernd Gerber (bis 31.08.1987) | 21.12.1961 | ||||
Jürgen Backhaus (bis 30.06.1985) | 12.06.1960 | ||||
Alf Fistler (bis 30.06.1985) | 03.10.1964 | ||||
Esad Mehmedalić (bis 30.06.1985) | 07.01.1954 | ||||
Werner Schreiner (bis 30.06.1985) | 06.08.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Alan Clarke (bis 30.06.1989) | 03.02.1962 | ||||
Hans-Peter Stark (bis 30.06.1989) | 16.09.1954 | ||||
Egon Flad (bis 30.06.1988) | 05.03.1964 | ||||
Norbert Bebensee (bis 30.06.1987) | 15.07.1953 | ||||
Vetle Andersen (bis 30.06.1986) | 20.04.1964 | ||||
Sturm | |||||
Stefan Dinauer (bis 30.06.1990) | 27.05.1963 | ||||
Jörg Gaedke (bis 30.06.1989) | 18.11.1957 | ||||
Bodo Mattern (ab 01.12.1984) (bis 30.06.1987) | 03.02.1958 | ||||
Christian Müller (bis 30.06.1987) | 26.12.1960 | ||||
Leo Bunk (bis 30.06.1986) | 23.10.1962 | ||||
Bernd Krumbein (bis 30.06.1985) | 01.08.1955 | ||||
Jürgen Kirschbaum (bis 30.06.1985) | 21.06.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |