Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (ab 28.10.1984) (bis 30.06.1985) | 13.06.1937 | ||||
Reinhard Saftig (ab 25.10.1984) (bis 27.10.1984) | 23.01.1952 | ||||
Timo Konietzka (bis 24.10.1984) | 02.08.1938 | ||||
Co-Trainer | |||||
Reinhard Saftig (ab 28.10.1984) (bis 19.04.1986) | 23.01.1952 | ||||
Reinhard Saftig (bis 24.10.1984) | 23.01.1952 | ||||
Torwart | |||||
Rolf Meyer (bis 30.06.1991) | 03.10.1955 | ||||
Eike Immel (bis 30.06.1986) | 27.11.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Kutowski (bis 30.06.1993) | 02.08.1965 | ||||
Bernd Storck (bis 30.06.1989) | 25.01.1963 | ||||
Lothar Huber (bis 30.06.1987) | 05.05.1952 | ||||
Ralf Loose (bis 30.06.1986) | 05.01.1963 | ||||
Andy Egli (bis 30.06.1985) | 08.05.1958 | ||||
Rolf Rüssmann (bis 30.06.1985) | 13.10.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Lusch (bis 30.06.1993) | 16.06.1964 | ||||
Michael Zorc (bis 30.06.1993) | 25.08.1962 | ||||
Frank Pagelsdorf (bis 31.12.1988) | 05.02.1958 | ||||
Marcel Răducanu (bis 30.06.1988) | 21.10.1954 | ||||
Ingo Anderbrügge (bis 30.06.1988) | 02.01.1964 | ||||
Uli Bittcher (bis 30.06.1987) | 10.09.1957 | ||||
Meinolf Koch (bis 30.06.1986) | 12.07.1957 | ||||
Wolfgang Schüler (bis 30.06.1986) | 17.02.1958 | ||||
Michael Griehsbach (bis 30.06.1985) | 28.09.1961 | ||||
Jakob Wein (bis 30.06.1985) | 19.08.1961 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Simmes (bis 30.06.1988) | 12.08.1966 | ||||
Werner Dreßel (bis 30.06.1986) | 30.08.1958 | ||||
Jürgen Wegmann (bis 30.06.1986) | 31.03.1964 | ||||
Uwe Michel (bis 30.06.1985) | 08.08.1962 | ||||
Bernd Klotz (bis 31.12.1984) | 08.09.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.10.1984 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.1984 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |