Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jupp Heynckes (bis 30.06.1987) | 09.05.1945 | ||||
Co-Trainer | |||||
Wolf Werner (bis 30.06.1987) | 08.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Ulrich Sude (bis 31.12.1986) | 19.04.1956 | ||||
1 | Uwe Kamps (bis 30.06.2002) | 12.06.1964 | |||
Abwehr | |||||
Hans-Günter Bruns (bis 30.06.1990) | 15.11.1954 | ||||
Bernd Krauss (bis 30.06.1990) | 08.05.1957 | ||||
Kai-Erik Herlovsen (bis 30.06.1990) | 25.09.1959 | ||||
Hans-Georg Dreßen (bis 30.06.1989) | 30.12.1964 | ||||
Michael Frontzeck (bis 30.06.1989) | 26.03.1964 | ||||
Thomas Krisp (bis 30.06.1988) | 25.09.1961 | ||||
Uli Borowka (bis 30.06.1987) | 19.05.1962 | ||||
Wilfried Hannes (bis 30.06.1986) | 17.05.1957 | ||||
Norbert Ringels (bis 30.06.1985) | 16.09.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Joachim Gehrmann (bis 30.06.1987) | 15.05.1965 | ||||
Thomas Herbst (bis 30.06.1986) | 05.10.1962 | ||||
Dieter Hecking (bis 30.06.1985) | 12.09.1964 | ||||
Winfried Schäfer (bis 30.06.1985) | 10.01.1950 | ||||
Armin Veh (bis 30.06.1985) | 01.02.1961 | ||||
20 | Christian Hochstätter (bis 30.06.1996) | 19.10.1963 | |||
Sturm | |||||
Hans-Jörg Criens (bis 25.10.1993) | 18.12.1960 | ||||
Uwe Rahn (bis 31.10.1988) | 21.05.1962 | ||||
Ewald Lienen (bis 30.06.1987) | 28.11.1953 | ||||
Frank Mill (bis 30.06.1986) | 23.07.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:30 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.12.1984 15:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1985 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.04.1985 20:00 Uhr |
1 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |