Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietrich Weise (bis 03.12.1986) | 21.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Hans-Jürgen Gundelach (bis 30.06.1989) | 29.11.1963 | ||||
Jürgen Pahl (bis 30.06.1987) | 17.03.1956 | ||||
Abwehr | |||||
Manfred Binz (bis 30.06.1994) | 22.09.1965 | ||||
Charly Körbel (bis 30.06.1991) | 01.12.1954 | ||||
Armin Kraaz (bis 30.06.1988) | 03.02.1965 | ||||
Alexander Conrad (bis 30.06.1988) | 15.11.1966 | ||||
Thomas Berthold (bis 30.06.1987) | 12.11.1964 | ||||
Hans-Peter Boy (bis 30.06.1987) | 10.02.1964 | ||||
Norbert Fruck (bis 30.06.1986) | 28.12.1957 | ||||
Boguslaw Kwiecien (bis 30.11.1985) | 03.09.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ralf Sievers (bis 02.09.1990) | 30.10.1961 | ||||
Ralf Falkenmayer (bis 30.06.1987) | 11.02.1963 | ||||
Martin Trieb (bis 30.06.1986) | 23.09.1961 | ||||
Jan Svensson (bis 30.06.1986) | 24.04.1956 | ||||
Thomas Kroth (bis 30.06.1985) | 26.08.1959 | ||||
Jürgen Mohr (bis 30.06.1985) | 18.08.1958 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Müller (bis 30.06.1988) | 16.10.1963 | ||||
Harald Krämer (bis 30.06.1987) | 13.02.1964 | ||||
Holger Friz (bis 09.12.1986) | 26.04.1965 | ||||
Cezary Tobollik (bis 30.06.1985) | 22.10.1961 | ||||
Bodo Mattern (bis 30.11.1984) | 03.02.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:30 Uhr |
4 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |