Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Diethelm Ferner (bis 30.06.1986) | 13.07.1941 | ||||
Torwart | |||||
Walter Junghans (bis 30.06.1987) | 26.10.1958 | ||||
Pavel Mačák (bis 30.06.1987) | 07.02.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus Fichtel (bis 30.06.1988) | 19.11.1944 | ||||
Mathias Schipper (bis 30.06.1988) | 23.09.1957 | ||||
Thomas Kruse (bis 30.06.1988) | 07.09.1959 | ||||
Michael Jakobs (bis 30.06.1988) | 18.07.1959 | ||||
Bernard Dietz (bis 30.06.1987) | 22.03.1948 | ||||
Gerhard Kleppinger (bis 30.06.1987) | 01.03.1958 | ||||
Manfred Drexler (bis 30.06.1985) | 26.06.1951 | ||||
Peter Stichler (bis 30.06.1985) | 15.01.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Michael Opitz (bis 30.06.1988) | 16.07.1962 | ||||
Bernd Dierßen (bis 30.06.1987) | 28.08.1959 | ||||
Caspar Memering (bis 30.06.1986) | 01.06.1953 | ||||
Norbert Eilenfeldt (ab 05.12.1984) (bis 30.06.1985) | 17.02.1956 | ||||
Klaus Berge (bis 30.06.1985) | 04.10.1961 | ||||
Sturm | |||||
Olaf Thon (bis 30.06.1988) | 01.05.1966 | ||||
Klaus Täuber (bis 30.06.1987) | 17.01.1958 | ||||
Michael Skibbe (bis 30.06.1987) | 04.08.1965 | ||||
Dieter Schatzschneider (bis 30.06.1986) | 26.04.1958 | ||||
Frank Hartmann (ab 22.12.1984) (bis 30.06.1985) | 27.09.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 13.10.1984 00:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.1984 00:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.12.1984 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |