Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Brei (ab 15.04.1985) (bis 02.04.1987) | 30.09.1950 | ||||
Willibert Kremer (bis 14.04.1985) | 15.10.1939 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Greiner (bis 30.06.1986) | 08.08.1959 | ||||
Frank Kurth (bis 30.06.1985) | 15.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Fach (bis 31.12.1987) | 06.09.1962 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1987) | 23.07.1960 | ||||
Werner Jakobs (bis 30.06.1987) | 09.08.1962 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1987) | 28.03.1959 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1986) | 07.09.1954 | ||||
Michael Bunte (bis 30.06.1986) | 06.02.1964 | ||||
Peter Löhr (bis 30.06.1985) | 01.09.1959 | ||||
Anton Schmidkunz (bis 30.06.1985) | 03.01.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Kaiser (bis 30.06.1993) | 04.05.1964 | ||||
Josef Weikl (bis 30.06.1988) | 15.01.1954 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1987) | 28.09.1959 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Rudi Bommer (bis 30.06.1985) | 19.08.1957 | ||||
Jürgen Fleer (bis 30.06.1985) | 26.02.1957 | ||||
Heinrich Bless (bis 30.06.1985) | 09.11.1962 | ||||
Sturm | |||||
Sven Demandt (bis 30.06.1989) | 13.02.1965 | ||||
Günter Thiele (bis 30.06.1986) | 07.11.1961 | ||||
Hasse Holmqvist (bis 30.06.1986) | 27.04.1960 | ||||
Atli Eðvaldsson (bis 30.06.1985) | 03.03.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.11.1984 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |