Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Linßen (bis 14.10.1986) | 28.09.1949 | ||||
Torwart | |||||
Frank Agaciak (bis 30.06.1992) | 17.02.1964 | ||||
Dirk Heinen (bis 30.06.1986) | 23.05.1964 | ||||
Robert Hemmerlein (bis 30.06.1985) | 03.12.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Hutwelker (bis 30.06.1990) | 15.04.1964 | ||||
Karl Richter (bis 30.06.1987) | 27.03.1958 | ||||
Kees Bregman (bis 30.06.1985) | 08.08.1947 | ||||
Thomas Esche (bis 30.06.1985) | 12.10.1961 | ||||
Janus Guðlaugsson (bis 30.06.1985) | 07.10.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Hans-Jürgen Gede (bis 30.06.1991) | 14.11.1956 | ||||
Ralf Aussem (bis 30.06.1991) | 01.09.1960 | ||||
Achim Kropp (bis 30.06.1987) | 09.01.1963 | ||||
Bernd Grabosch (bis 30.06.1986) | 23.09.1958 | ||||
Karl-Heinz Wirtz (bis 30.06.1986) | 10.12.1964 | ||||
Dieter Finkler (bis 30.06.1985) | 10.11.1952 | ||||
Jürgen Baier (bis 30.06.1985) | 29.06.1958 | ||||
Michael Kuntze (bis 31.10.1984) | 08.06.1958 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Helmes (bis 30.06.1988) | 27.06.1958 | ||||
Ralf Schlösser (bis 30.06.1988) | 07.04.1965 | ||||
Dieter Lemke (bis 30.06.1987) | 14.04.1956 | ||||
Dirk Kurtenbach (bis 30.06.1986) | 02.08.1964 | ||||
Hermann-Josef Werres (bis 30.06.1986) | 10.04.1958 | ||||
Eduard Kirschner (bis 30.06.1985) | 09.11.1953 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1985) | 05.09.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.10.1984 00:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |