Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Biskup (bis 21.11.1985) | 26.04.1942 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Raps (bis 30.06.1989) | 10.10.1960 | ||||
Abwehr | |||||
Mathias Kuhlmey (bis 30.06.1997) | 28.02.1966 | ||||
Bastian Hellberg (bis 30.06.1990) | 27.10.1962 | ||||
Karsten Surmann (bis 30.06.1987) | 05.10.1959 | ||||
Bernd Thiele (bis 30.06.1986) | 24.01.1956 | ||||
Axel Horn (bis 30.06.1986) | 08.03.1962 | ||||
Uwe Ronge (bis 30.06.1986) | 11.08.1958 | ||||
Oliver Stoecking (bis 30.06.1986) | 23.04.1967 | ||||
Miroslav Vjetrović (bis 30.06.1986) | 21.07.1956 | ||||
Detlev Hennies (bis 30.06.1985) | 10.02.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Maximilian Heidenreich (bis 30.06.1987) | 09.05.1967 | ||||
Martin Giesel (bis 30.06.1987) | 24.11.1962 | ||||
Jose Manuel Cobano (bis 30.06.1986) | 29.09.1964 | ||||
Lars-Peter Beike (bis 30.06.1985) | 05.11.1963 | ||||
Jürgen Siegel (bis 30.06.1985) | 25.09.1959 | ||||
Sturm | |||||
Michael Gue (bis 30.06.1987) | 21.09.1962 | ||||
Franz Gerber (bis 30.06.1986) | 27.11.1953 | ||||
Fred Schaub (bis 30.06.1986) | 28.08.1960 | ||||
Frank Hartmann (bis 30.06.1985) | 17.08.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 16:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.12.1984 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1985 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |