Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Kliemann (bis 03.12.1985) | 30.06.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (bis 03.12.1985) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Henkel (bis 30.06.1987) | 31.01.1965 | ||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1986) | 12.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Dieter Timme (bis 30.06.1988) | 23.09.1956 | ||||
Heiko Meier (bis 30.06.1987) | 06.01.1961 | ||||
Bayram Cakal (bis 30.06.1987) | 04.02.1965 | ||||
Frank Wormuth (bis 30.06.1986) | 13.09.1960 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1986) | 29.11.1950 | ||||
Michael Sziedat (bis 30.06.1985) | 22.08.1952 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1985) | 11.12.1955 | ||||
Edi Stöhr (bis 30.06.1985) | 17.09.1956 | ||||
Wildmann (bis 30.06.1985) | |||||
Mittelfeld | |||||
Ayhan Bilek (bis 30.06.1987) | 31.12.1964 | ||||
Jörg Blüthmann (bis 30.06.1987) | 02.09.1965 | ||||
Uwe Kollmannsperger (bis 30.06.1986) | 19.07.1964 | ||||
Hubert Clute-Simon (bis 30.06.1986) | 05.07.1955 | ||||
Axel Fischer (bis 30.06.1986) | 27.05.1961 | ||||
Sturm | |||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1986) | 17.02.1959 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1986) | 12.07.1961 | ||||
Wolfgang Metzler (bis 30.06.1985) | 23.06.1952 | ||||
Diego Castro (bis 30.06.1985) | 10.10.1961 | ||||
Søren Skov (bis 30.06.1985) | 21.02.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.02.1985 20:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |