Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jörg Berger (bis 04.01.1986) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Kneuer (bis 30.06.1997) | 26.03.1963 | |||
1 | Hans Wulf (bis 30.06.1986) | 31.10.1951 | |||
Abwehr | |||||
Frank Greizer (bis 30.06.1985) | 23.08.1964 | ||||
3 | Volker Münn (bis 30.06.1986) | 10.01.1960 | |||
4 | Stefan Panierschky (bis 30.06.1987) | 03.11.1963 | |||
4 | Mike Kahlhofen (bis 30.06.1986) | 01.10.1963 | |||
4 | Uwe Beginski (bis 30.06.1985) | 13.12.1959 | |||
4 | Bernd Kapke (bis 30.06.1985) | 20.09.1961 | |||
5 | Stefan Kuhn (bis 30.06.1987) | 29.12.1964 | |||
5 | Walter Horch (bis 30.06.1985) | 11.10.1952 | |||
Mittelfeld | |||||
Uwe Eplinius (bis 30.06.1987) | 07.09.1958 | ||||
Thomas Freudenstein (bis 30.06.1987) | 28.04.1962 | ||||
6 | Uwe Schreml (bis 30.06.1987) | 07.02.1960 | |||
9 | Horst Knauf (bis 30.06.1988) | 16.08.1960 | |||
10 | Dirk Bakalorz (bis 30.06.1986) | 22.08.1963 | |||
11 | Karl Bönisch (bis 30.06.1987) | 24.05.1960 | |||
13 | Jürgen Kirchberg (bis 30.06.1985) | 04.09.1960 | |||
Sturm | |||||
7 | Michael Deuerling (bis 30.06.1987) | 12.02.1962 | |||
8 | Peter Cestonaro (bis 30.06.1986) | 14.05.1954 | |||
10 | Helmut Hampl (bis 30.06.1985) | 29.09.1950 | |||
11 | Heinz Traser (bis 30.06.1985) | 04.01.1953 | |||
12 | Andreas van der Veldt (bis 30.06.1985) | 07.12.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |