Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Karlheinz Feldkamp (bis 30.06.1987) | 02.06.1934 | ||||
Torwart | |||||
Werner Vollack (bis 20.11.1987) | 24.03.1955 | ||||
Dieter Ingendae (bis 31.12.1985) | 18.05.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Wolfgang Funkel (bis 30.06.1991) | 10.08.1958 | ||||
Dietmar Klinger (bis 30.06.1991) | 08.01.1958 | ||||
Matthias Herget (bis 30.06.1989) | 14.11.1955 | ||||
Werner Buttgereit (bis 30.06.1988) | 15.06.1959 | ||||
Ludger van de Loo (bis 30.06.1988) | 14.03.1959 | ||||
Norbert Brinkmann (bis 30.06.1987) | 16.06.1952 | ||||
Karl-Heinz Wöhrlin (bis 30.06.1987) | 21.07.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Friedhelm Funkel (bis 30.06.1990) | 10.12.1953 | ||||
Franz Raschid (bis 30.06.1988) | 18.10.1954 | ||||
Toni Puszamszies (bis 31.10.1985) | 14.08.1958 | ||||
Wayne Thomas (bis 30.06.1985) | 02.09.1958 | ||||
Sturm | |||||
Lárus Guðmundsson (bis 30.06.1987) | 12.12.1961 | ||||
Horst Feilzer (bis 30.06.1986) | 21.02.1957 | ||||
Peter Loontiens (bis 30.06.1986) | 16.09.1958 | ||||
Wolfgang Schäfer (bis 30.06.1986) | 04.12.1958 | ||||
Helmut Gulich (bis 30.06.1985) | 16.01.1961 | ||||
Axel Schmidt (bis 30.06.1985) | 01.02.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 20.11.1984 20:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.12.1984 13:45 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.03.1985 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 06.04.1985 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Sonntag, 26.05.1985 18:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |