Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Heese (ab 10.12.1984) (bis 30.06.1985) | 31.12.1943 | ||||
Fritz Fuchs (bis 09.12.1984) | 18.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Oliver Reck (bis 30.06.1985) | 27.02.1965 | ||||
Abwehr | |||||
Stefan Schummer (bis 30.06.1998) | 14.08.1964 | ||||
Achim Thiel (bis 30.06.1990) | 16.10.1962 | ||||
Gerd Paulus (bis 30.06.1989) | 31.12.1953 | ||||
Michael Grünewald (bis 30.06.1988) | 29.08.1958 | ||||
Reinhard Stumpf (bis 30.06.1985) | 26.11.1961 | ||||
Joachim Eichhorn (bis 30.06.1985) | 09.07.1964 | ||||
Zvezdan Radin (ab 06.10.1984) (bis 30.06.1985) | 28.10.1953 | ||||
Mittelfeld | |||||
Knut Hahn (bis 30.06.1990) | 19.12.1964 | ||||
Jörg Neun (bis 30.06.1985) | 07.05.1966 | ||||
Uwe Höfer (bis 30.06.1985) | 21.07.1959 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 30.06.1985) | 01.08.1957 | ||||
Christian Peukert (bis 30.06.1985) | 21.02.1960 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1985) | 18.07.1956 | ||||
Günter Franusch (bis 30.11.1984) | 27.02.1959 | ||||
Sturm | |||||
Axel Brummer (bis 30.06.1991) | 25.11.1961 | ||||
Klaus Elbert (bis 30.06.1986) | 12.02.1960 | ||||
Martin Kubosch (bis 30.06.1986) | 01.06.1960 | ||||
Erhard Hofeditz (bis 30.06.1985) | 07.12.1953 | ||||
Rudolf Sandner (bis 30.06.1985) | 25.10.1958 | ||||
Ralf Balzis (bis 30.06.1985) | 31.07.1965 | ||||
Michael Krätzer (bis 30.06.1985) | 12.03.1962 | ||||
Klaus-Dieter Augst (bis 30.06.1985) | 23.07.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 14:00 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |