Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Luis Zacarias (bis 30.06.1985) | 11.10.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Preuß (bis 30.06.1985) | 10.11.1936 | ||||
Torwart | |||||
Heribert Macherey (bis 30.06.1992) | 03.11.1954 | ||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1986) | 02.01.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1994) | 26.02.1966 | ||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Markus Griebling (bis 30.06.1986) | 24.10.1965 | ||||
Michael Kaul (bis 30.06.1986) | 18.05.1963 | ||||
Markus Kettler (bis 30.06.1986) | 23.08.1964 | ||||
Georg Zug (bis 30.06.1986) | 24.06.1964 | ||||
Frank Hammerschlag (bis 31.10.1985) | 28.09.1960 | ||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1985) | 28.09.1962 | ||||
Udo Lay (bis 30.06.1985) | 13.03.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Mike Voßnacke (bis 30.06.1990) | 03.01.1965 | ||||
Uwe Fecht (bis 30.06.1987) | 21.06.1959 | ||||
Manfred Dubski (bis 30.06.1986) | 19.09.1954 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1986) | 09.07.1960 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1986) | 27.04.1963 | ||||
Günter Schlipper (bis 30.06.1985) | 13.08.1962 | ||||
Nebojsa Pesic (bis 30.06.1985) | 13.08.1960 | ||||
Hassan Yilderim (bis 30.06.1985) | 10.08.1960 | ||||
Sturm | |||||
Volker Abramczik (bis 30.06.1985) | 27.05.1964 | ||||
Eddie Krnčević (bis 30.06.1985) | 14.08.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.10.1984 00:00 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |