Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedel Elting (bis 20.10.1985) | 12.12.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kieselmann (bis 30.06.1986) | 15.11.1955 | ||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1985) | 16.11.1946 | ||||
Abwehr | |||||
Günter Abel (bis 30.06.1988) | 14.01.1966 | ||||
Paul Hahn (bis 30.06.1986) | 16.01.1949 | ||||
Norbert Dörmann (bis 30.06.1986) | 31.08.1958 | ||||
Michael Brocker (bis 30.06.1986) | 21.09.1958 | ||||
Gerd Wirtz (bis 30.06.1986) | 26.04.1958 | ||||
Ralf Quabeck (bis 30.06.1985) | 30.09.1958 | ||||
Thomas Romeikat (bis 30.06.1985) | 14.09.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Krella (ab 01.01.1985) (bis 30.06.1988) | 04.03.1964 | ||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1988) | 13.04.1960 | ||||
Ralf Hörstgen (bis 30.06.1988) | 18.08.1958 | ||||
Theo Schneider (bis 30.06.1986) | 23.08.1960 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1986) | 07.11.1954 | ||||
Stefan Dauber (bis 30.06.1986) | 01.08.1961 | ||||
Hans-Jürgen Wloka (bis 30.06.1985) | 12.09.1951 | ||||
Uwe Montelett (bis 30.06.1985) | 24.07.1956 | ||||
Dieter Allig (bis 30.06.1985) | 06.08.1959 | ||||
Dieter Engels (bis 30.06.1985) | 06.02.1960 | ||||
Sturm | |||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1988) | 11.06.1956 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 18.11.1985) | 22.12.1949 | ||||
Werner Albrecht (bis 30.06.1985) | 30.03.1953 | ||||
Burkhard Segler (bis 30.06.1985) | 05.03.1951 | ||||
Norbert Runge (bis 30.06.1985) | 08.07.1956 | ||||
Rainer Jakobs (bis 30.06.1985) | 01.02.1957 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 31.08.1984 20:00 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |