Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Antun Rudinski (bis 15.12.1985) | 01.10.1937 | ||||
Torwart | |||||
Siegfried Grüninger (bis 30.06.1987) | 28.06.1959 | ||||
Günther Wienhold (bis 30.06.1985) | 21.01.1948 | ||||
Abwehr | |||||
Rolf Maier (bis 30.06.1992) | 11.04.1960 | ||||
Klaus Bury (bis 30.06.1989) | 24.01.1950 | ||||
Jürgen Menger (bis 30.06.1987) | 10.02.1961 | ||||
Michael Dämgen (bis 30.06.1985) | 06.04.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Karl-Heinz Schulz (bis 30.06.1991) | 21.12.1955 | ||||
Armin Löffler (bis 30.06.1988) | 02.12.1963 | ||||
Axel Lais (bis 30.06.1987) | 05.03.1964 | ||||
Ralf Schöpperle (bis 30.06.1987) | 07.11.1963 | ||||
Thomas Stickroth (bis 30.06.1986) | 13.04.1965 | ||||
Gabor Zele (bis 30.06.1986) | 08.07.1954 | ||||
Milorad Pilipović (bis 30.06.1985) | 03.06.1958 | ||||
Henryk Kruppa (bis 30.06.1985) | 20.09.1959 | ||||
Hermann Rudolf (bis 30.06.1985) | 07.10.1960 | ||||
Hans-Peter Schulzke (bis 30.06.1985) | 29.10.1957 | ||||
Sturm | |||||
Franz Weber (bis 30.06.1989) | 12.08.1957 | ||||
Uwe Stächelin (bis 30.06.1986) | 13.03.1965 | ||||
Benny Wendt (bis 30.06.1985) | 04.11.1950 | ||||
Herbert Reiss (bis 30.06.1985) | 21.02.1957 | ||||
Hans Meisel (bis 30.06.1985) | 04.12.1961 | ||||
Karl-Heinz Mähn (bis 30.06.1985) | 26.10.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |