Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fahrudin Jusufi (bis 30.06.1985) | 08.12.1939 | ||||
Torwart | |||||
Jupp Koitka (bis 30.06.1987) | 12.02.1952 | ||||
Jörg Dohn (bis 30.06.1986) | 22.10.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Langbein (bis 30.06.1993) | 31.01.1967 | ||||
Thomas Siewert (bis 30.06.1992) | 04.11.1961 | ||||
Frank Kontny (bis 30.11.1989) | 21.12.1964 | ||||
Werner Steeger (bis 30.06.1988) | 31.05.1958 | ||||
Ulrich Gentze (bis 30.06.1988) | 06.04.1959 | ||||
Vilson Džoni (bis 30.06.1986) | 24.09.1950 | ||||
Thomas Duschanski (bis 30.06.1985) | 25.01.1958 | ||||
Stephan Zander (bis 30.06.1985) | 09.10.1965 | ||||
Mittelfeld | |||||
Harald Kügler (bis 30.06.1990) | 15.02.1962 | ||||
Markus Falkenstein (bis 30.06.1988) | 16.08.1965 | ||||
Burkhard Steiner (bis 30.06.1987) | 04.10.1958 | ||||
Karl Gerban (bis 30.06.1986) | 14.07.1961 | ||||
Klaus Kramer (bis 30.06.1986) | 16.01.1958 | ||||
Martin Tilner (bis 30.06.1986) | 01.02.1964 | ||||
Günter Tinnefeld (bis 30.06.1986) | 28.07.1957 | ||||
Lothar Steinbach (bis 30.06.1985) | 23.10.1964 | ||||
Sturm | |||||
Peter Kunkel (bis 30.06.1988) | 10.02.1956 | ||||
Gerhard Drews (bis 31.12.1987) | 26.04.1954 | ||||
Sergio Allievi (bis 30.06.1986) | 17.01.1964 | ||||
Hermann Wulfmeier (bis 30.06.1986) | 06.03.1963 | ||||
Norbert Elgert (bis 30.06.1985) | 13.01.1957 | ||||
Waldemar Steubing (bis 30.06.1985) | 30.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
3 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |