Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Walter Modick (ab 20.04.1985) (bis 30.06.1985) | 24.09.1951 | ||||
Fritz Fuchs (ab 16.12.1984) (bis 19.04.1985) | 18.10.1943 | ||||
Hannes Baldauf (bis 15.12.1984) | 09.03.1938 | ||||
Torwart | |||||
Joachim Jüriens (bis 30.06.1985) | 08.08.1958 | ||||
Wolfgang Färber (bis 30.06.1985) | 18.09.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schmidt (bis 30.06.1988) | 19.09.1965 | ||||
Peter Assion (bis 30.06.1988) | 24.08.1959 | ||||
Günter Berti (bis 30.06.1988) | 31.07.1955 | ||||
Roland Boley (bis 30.06.1985) | 13.03.1958 | ||||
Markus Ebner (bis 30.06.1985) | 30.05.1964 | ||||
Georg Heinle (bis 30.06.1985) | 02.12.1957 | ||||
Walter Kubanczyk (bis 30.06.1985) | 01.05.1952 | ||||
Mittelfeld | |||||
Erich Steer (bis 30.06.1989) | 28.11.1956 | ||||
Dieter Kohnle (bis 30.06.1988) | 03.04.1957 | ||||
Marcus Sorg (bis 30.06.1987) | 24.12.1965 | ||||
Gunnar Weiß (bis 31.12.1986) | 15.04.1956 | ||||
Branko Milosevic (bis 31.12.1986) | 21.08.1964 | ||||
Peter Kempa (bis 30.06.1986) | 11.07.1958 | ||||
Wolfgang Rieker (bis 30.06.1986) | 17.08.1961 | ||||
Pascal Müller (ab 01.01.1985) (bis 30.06.1986) | 05.06.1960 | ||||
Frank Elser (bis 30.06.1985) | 05.10.1958 | ||||
Maximilian Hauck (bis 30.06.1985) | 20.08.1963 | ||||
Wolfgang Neipp (bis 30.06.1985) | 24.05.1961 | ||||
Bernd Schuler (bis 30.06.1985) | 19.09.1955 | ||||
Sturm | |||||
Hans-Peter Steck (bis 30.06.1989) | 12.01.1962 | ||||
Robert Birner (bis 30.06.1986) | 16.02.1958 | ||||
Joachim Zeller (bis 30.06.1986) | 20.02.1961 | ||||
Josef Beller (bis 30.06.1985) | 18.05.1954 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |