Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Renner (ab 22.10.1984) (bis 30.06.1987) | 18.12.1949 | ||||
Horst Buhtz (bis 21.10.1984) | 21.09.1923 | ||||
Torwart | |||||
Waldemar Cimander (bis 30.06.1988) | 27.05.1955 | ||||
Paul Hesselbach (bis 30.06.1985) | 06.07.1951 | ||||
Uwe Müller (bis 30.06.1985) | 06.04.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Ralf Forster (bis 30.06.1989) | 25.04.1961 | ||||
Bernd Schindler (bis 30.06.1989) | 28.12.1961 | ||||
Dieter Finke (bis 30.06.1987) | 11.03.1960 | ||||
Andreas Hägele (bis 30.06.1986) | 30.10.1960 | ||||
Rainer Ackermann (bis 30.06.1985) | 07.06.1957 | ||||
Stefan Bethäuser (bis 30.06.1985) | 21.12.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Arthur Jeske (bis 30.06.1987) | 12.09.1962 | ||||
Peter Hobday (bis 23.11.1986) | 09.04.1961 | ||||
Eckehard Müller (bis 30.06.1986) | 12.08.1950 | ||||
Joachim Müller (bis 30.06.1986) | 25.03.1961 | ||||
Horst Raubold (bis 30.06.1985) | 26.12.1951 | ||||
Martin Wiesner (bis 30.06.1985) | 25.12.1958 | ||||
Thomas Siegmund (bis 30.06.1985) | 16.11.1964 | ||||
Sturm | |||||
Ralf Vollmer (bis 30.06.1991) | 05.07.1962 | ||||
Detlef Olaidotter (ab 01.11.1984) (bis 30.06.1988) | 29.12.1957 | ||||
Andreas Merkle (bis 30.06.1986) | 17.04.1962 | ||||
Dieter Dannenberg (bis 30.06.1986) | 04.07.1959 | ||||
Thomas Remark (ab 14.11.1984) (bis 30.06.1985) | 05.10.1959 | ||||
Volker Beck (bis 30.06.1985) | 02.10.1960 | ||||
Veljko Malbasic (bis 30.06.1985) | 03.12.1961 | ||||
Frank Sandrisser (bis 30.06.1985) | 15.08.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
8 : 0 |
Schema Vergleich |