Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Udo Klug (ab 26.09.1984) (bis 10.09.1986) | 21.07.1928 | ||||
Lothar Kleim (bis 25.09.1984) | 27.10.1936 | ||||
Torwart | |||||
Wilhelm Huxhorn (bis 30.06.1993) | 20.09.1955 | ||||
Frank Berlepp (bis 30.06.1985) | 22.02.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Gerhard Lachmann (bis 30.06.1990) | 28.01.1958 | ||||
Stefan Glaser (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Karl-Heinz Emig (bis 30.06.1988) | 29.06.1962 | ||||
Peter Salisch (bis 30.06.1986) | 25.02.1961 | ||||
Rolf Dohmen (bis 30.06.1985) | 04.04.1952 | ||||
Jochen Dörrich (bis 30.06.1985) | 23.01.1964 | ||||
Luděk Macela (bis 30.06.1985) | 03.10.1950 | ||||
Gunther Reeg (bis 30.06.1985) | 05.07.1968 | ||||
Mittelfeld | |||||
Volker Kispert (bis 30.06.1990) | 25.08.1961 | ||||
Willi Bernecker (bis 30.06.1989) | 09.03.1956 | ||||
Oliver Posniak (bis 30.06.1989) | 12.07.1957 | ||||
Rafael Sánchez (bis 30.06.1989) | 23.06.1963 | ||||
Stefan Lottermann (ab 01.01.1985) (bis 30.06.1987) | 05.03.1959 | ||||
Thomas Roßberger (bis 30.06.1985) | 02.10.1963 | ||||
Bernd Krajczy (bis 30.06.1985) | 30.05.1962 | ||||
Andreas Bordan (bis 30.06.1985) | 14.05.1964 | ||||
Runald Ossen (bis 30.06.1985) | 18.05.1963 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Kuhl (bis 30.06.1990) | 24.08.1961 | ||||
Bruno Labbadia (bis 30.06.1987) | 08.02.1966 | ||||
Egbert Zimmermann (ab 01.10.1984) (bis 30.06.1986) | 19.02.1962 | ||||
Zoltan Grujic (bis 30.06.1985) | 28.11.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |