Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (bis 30.09.1985) | 13.01.1941 | ||||
Torwart | |||||
Volker Diergardt (bis 30.06.1988) | 26.04.1958 | ||||
Jörg Albracht (bis 30.06.1987) | 30.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus-Dieter Dieckmann (bis 30.06.1989) | 27.03.1959 | ||||
Dirk Römer (bis 30.06.1989) | 25.11.1963 | ||||
Miladin Lazic (bis 30.06.1985) | 18.07.1955 | ||||
Jürgen Elm (bis 30.06.1985) | 24.06.1952 | ||||
Sieghard Heise (bis 30.06.1985) | 20.12.1954 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Günter Diekmann (bis 30.06.1987) | 22.09.1954 | ||||
Thomas Pontzen (bis 30.06.1987) | 09.04.1959 | ||||
Engelbert Buschmann (bis 30.06.1986) | 09.03.1959 | ||||
Eddy Malura (bis 30.06.1986) | 24.06.1955 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 30.06.1985) | 01.08.1957 | ||||
Peter Grünberger (bis 30.06.1985) | 20.11.1962 | ||||
Günter Franusch (ab 01.12.1984) (bis 30.06.1985) | 27.02.1959 | ||||
Udo Dettmer (bis 30.06.1985) | 02.04.1957 | ||||
Achim Nohlen (bis 30.06.1985) | 18.07.1962 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1988) | 15.12.1963 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1987) | 09.07.1962 | ||||
Manfred Dum (bis 30.06.1987) | 30.03.1961 | ||||
Frank Eggeling (bis 30.06.1985) | 27.07.1963 | ||||
Stefan Amon (bis 30.06.1985) | 01.10.1963 | ||||
Uwe Toex (bis 30.06.1985) | 11.09.1964 | ||||
Jens Wengenroth (bis 30.06.1985) | 25.06.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 14:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 22.12.1984 13:45 Uhr |
0 : 8 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.02.1985 15:00 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |