Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1986) | 22.02.1937 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Marcus Croonen (bis 30.06.1986) | 19.03.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Martin Kree (bis 30.06.1989) | 27.01.1965 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Ivan Zugcic (bis 30.06.1987) | 22.05.1958 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1986) | 16.01.1956 | ||||
Frank Saborowski (bis 30.06.1985) | 14.03.1958 | ||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1985) | 07.04.1962 | ||||
Florian Gothe (bis 30.06.1985) | 09.08.1962 | ||||
Thomas Knauer (bis 30.06.1985) | 02.02.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1988) | 31.10.1952 | ||||
Peter Knäbel (bis 30.06.1988) | 02.10.1966 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1987) | 20.03.1955 | ||||
Michael Kühn (bis 30.06.1987) | 06.05.1963 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1987) | 18.02.1961 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1986) | 08.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1988) | 27.12.1949 | ||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1986) | 30.10.1962 | ||||
Toni Schreier (bis 30.06.1986) | 07.03.1962 | ||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1985) | 19.08.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 01.09.1984 16:00 Uhr |
2 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.09.1984 00:00 Uhr |
4 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |