Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Otto Rehhagel (bis 30.06.1995) | 09.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Dieter Burdenski (bis 30.06.1988) | 26.11.1950 | ||||
Klaus Funk (bis 30.06.1986) | 21.02.1954 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Schaaf (bis 30.06.1995) | 30.04.1961 | ||||
Gunnar Sauer (bis 30.06.1993) | 11.06.1964 | ||||
Jonny Otten (bis 30.06.1992) | 31.01.1961 | ||||
Michael Kutzop (bis 30.06.1990) | 24.03.1955 | ||||
Bruno Pezzey (bis 30.06.1987) | 03.02.1955 | ||||
Axel Noruschat (bis 30.06.1987) | 31.01.1962 | ||||
Rigobert Gruber (bis 30.06.1986) | 14.05.1961 | ||||
Yasuhiko Okudera (bis 30.06.1986) | 12.03.1952 | ||||
Karl-Heinz Kamp (bis 30.06.1985) | 26.09.1946 | ||||
Dirk Lellek (bis 30.06.1985) | 03.01.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Wolter (bis 30.06.1993) | 04.10.1963 | ||||
Günter Hermann (bis 30.11.1992) | 05.12.1960 | ||||
Norbert Meier (bis 31.12.1989) | 20.09.1958 | ||||
Benno Möhlmann (bis 04.10.1987) | 01.08.1954 | ||||
Wolfgang Sidka (bis 30.06.1987) | 26.05.1954 | ||||
Norbert Siegmann (bis 30.06.1985) | 20.05.1953 | ||||
Sturm | |||||
Frank Neubarth (bis 30.06.1990) | 29.07.1962 | ||||
Frank Ordenewitz (bis 30.06.1989) | 25.03.1965 | ||||
Rudi Völler (bis 30.06.1987) | 13.04.1960 | ||||
Uwe Reinders (bis 30.06.1985) | 19.01.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 02.09.1984 15:00 Uhr |
0 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 21.11.1984 15:30 Uhr |
5 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 12.12.1984 14:00 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.03.1985 00:00 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |