Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Georg Keßler (ab 07.02.1986) (bis 22.09.1986) | 23.09.1932 | ||||
Hannes Löhr (bis 06.02.1986) | 05.07.1942 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christoph Daum (bis 21.09.1986) | 24.10.1953 | ||||
Torwart | |||||
Bodo Illgner (bis 30.06.1993) | 07.04.1967 | ||||
Uwe Brunn (bis 30.06.1988) | 20.11.1967 | ||||
Toni Schumacher (bis 30.06.1987) | 06.03.1954 | ||||
Michael Nißl (bis 30.06.1986) | 03.11.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Paul Steiner (bis 30.06.1991) | 23.01.1957 | ||||
Dieter Prestin (bis 30.06.1989) | 23.08.1956 | ||||
Mathias Hönerbach (bis 30.06.1989) | 13.04.1962 | ||||
Karlheinz Geils (bis 30.06.1987) | 20.05.1955 | ||||
Michel van de Korput (bis 30.06.1987) | 18.09.1956 | ||||
David Pizanti (bis 30.06.1987) | 27.05.1962 | ||||
Armin Görgens (bis 30.06.1986) | 27.08.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Thomas Häßler (bis 30.06.1990) | 30.05.1966 | ||||
Stephan Engels (bis 31.12.1988) | 06.09.1960 | ||||
Ralf Geilenkirchen (bis 30.06.1988) | 26.04.1966 | ||||
Hans-Peter Lehnhoff (bis 31.08.1987) | 12.07.1963 | ||||
Uwe Bein (bis 30.06.1987) | 26.09.1960 | ||||
Pierre Littbarski (bis 30.06.1986) | 16.04.1960 | ||||
Andreas Gielchen (bis 30.06.1986) | 27.10.1964 | ||||
Jimmy Hartwig (bis 31.12.1985) | 05.10.1954 | ||||
6 | Olaf Janßen (bis 30.06.1996) | 08.10.1966 | |||
Sturm | |||||
Robert Schmitz (ab 01.01.1986) (bis 31.12.1987) | 01.07.1963 | ||||
Klaus Allofs (bis 30.06.1987) | 05.12.1956 | ||||
Vincent Mennie (bis 30.06.1986) | 19.05.1964 | ||||
Norbert Dickel (bis 30.06.1986) | 27.11.1961 | ||||
Heinz Rother (bis 30.06.1986) | 12.05.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
2 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:30 Uhr |
4 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |