Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Heinz Höher (bis 30.06.1988) | 11.08.1938 | ||||
Torwart | |||||
Roland Grüner (bis 30.06.1986) | 11.01.1963 | ||||
Herbert Heider (bis 30.06.1986) | 21.09.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Anders Giske (ab 01.10.1985) (bis 30.06.1989) | 22.11.1959 | ||||
Norbert Wagner (bis 30.06.1988) | 12.04.1961 | ||||
Stefan Hafner (bis 30.06.1986) | 08.08.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Joachim Philipkowski (bis 30.06.1992) | 26.02.1962 | ||||
Thomas Brunner (bis 30.06.1992) | 10.08.1962 | ||||
Hans-Jürgen Brunner (bis 31.12.1989) | 02.02.1965 | ||||
Dieter Lieberwirth (bis 31.12.1988) | 13.01.1954 | ||||
Stefan Reuter (bis 30.06.1988) | 16.10.1966 | ||||
Reiner Geyer (bis 30.06.1988) | 20.04.1964 | ||||
Roland Grahammer (bis 30.06.1988) | 03.11.1963 | ||||
Günter Güttler (bis 30.06.1987) | 31.05.1961 | ||||
Frank Nitsche (bis 16.11.1986) | 18.03.1964 | ||||
Ulrich Bittorf (bis 30.06.1986) | 02.09.1959 | ||||
Hans Dorfner (bis 30.06.1986) | 03.07.1965 | ||||
Bjørn Gulden (bis 31.12.1985) | 04.06.1965 | ||||
Jörg Neun (bis 15.11.1985) | 07.05.1966 | ||||
Sturm | |||||
Rudolf Stenzel (bis 30.06.1989) | 21.06.1960 | ||||
Dieter Eckstein (bis 10.10.1988) | 12.03.1964 | ||||
Jørn Andersen (ab 01.11.1985) (bis 30.06.1988) | 03.02.1963 | ||||
Frank Lippmann (ab 20.03.1986) (bis 30.06.1987) | 23.04.1961 | ||||
Fred Klaus (bis 30.06.1986) | 27.02.1967 | ||||
Heinz Schneider (bis 31.10.1985) | 02.01.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
2 : 7 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |