Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Werner Fuchs (bis 30.06.1987) | 25.10.1948 | ||||
Torwart | |||||
Johannes Kau (bis 30.06.1991) | 10.04.1957 | ||||
Valentin Herr (bis 30.06.1986) | 11.07.1957 | ||||
Abwehr | |||||
Johannes Nelles (bis 30.06.1991) | 05.02.1965 | ||||
Peter Ritter (bis 31.12.1988) | 09.10.1962 | ||||
Eugen Hach (bis 30.06.1987) | 19.09.1960 | ||||
Bernhard Olck (bis 30.06.1987) | 23.10.1962 | ||||
Friedhelm Frenken (bis 30.06.1986) | 02.09.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Norbert Buschlinger (bis 30.06.1991) | 06.12.1957 | ||||
Holger Gresens (bis 30.06.1990) | 03.10.1967 | ||||
Jo Montanes (bis 30.06.1989) | 15.08.1953 | ||||
Peter Sitek (bis 30.06.1989) | 03.04.1968 | ||||
Theo Gries (bis 24.10.1988) | 10.02.1961 | ||||
Uwe Höfer (ab 01.12.1985) (bis 30.06.1987) | 21.07.1959 | ||||
Jürgen Willkomm (bis 30.06.1986) | 07.09.1959 | ||||
Andreas Brandts (bis 30.06.1986) | 09.04.1962 | ||||
Dean Thomas (bis 10.09.1985) | 19.12.1961 | ||||
Sturm | |||||
Tim Gerhards (bis 30.06.2016) | 13.03.1995 | ||||
Mario Krohm (bis 30.06.1989) | 02.06.1967 | ||||
Gernot Ruof (bis 30.06.1987) | 10.02.1964 | ||||
Günter Delzepich (bis 27.08.1986) | 21.03.1958 | ||||
Günter Habig (bis 30.06.1986) | 07.12.1964 | ||||
Michael Gercke (bis 30.06.1986) | 17.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 18.10.1985 20:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.11.1985 20:00 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |