Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Franz (ab 08.02.1986) (bis 25.10.1986) | 17.06.1940 | ||||
Gerd Roggensack (bis 15.02.1986) | 05.10.1941 | ||||
Torwart | |||||
Wolfgang Kneib (bis 30.06.1993) | 20.11.1952 | ||||
Dirk Hellmann (bis 30.06.1991) | 31.08.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Ridder (bis 30.06.1989) | 27.09.1964 | ||||
Andreas Ellguth (bis 30.06.1988) | 28.08.1964 | ||||
Thomas Helmer (bis 30.06.1986) | 21.04.1965 | ||||
Horst Wohlers (bis 30.06.1986) | 06.08.1949 | ||||
Michael Wollitz (bis 30.06.1986) | 28.03.1961 | ||||
Franco Foda (bis 15.09.1985) | 23.04.1966 | ||||
Mittelfeld | |||||
Helmut Schröder (bis 30.06.1988) | 01.03.1958 | ||||
Thomas Gerstner (bis 30.06.1988) | 06.11.1966 | ||||
Ulrich Büscher (bis 30.06.1987) | 20.10.1958 | ||||
Pasi Rautiainen (bis 30.06.1986) | 18.07.1961 | ||||
Uwe Haas (bis 30.06.1986) | 26.02.1964 | ||||
Michael Wilke (bis 30.06.1986) | 30.05.1966 | ||||
Sturm | |||||
Thomas Ostermann (bis 30.06.1990) | 25.08.1966 | ||||
Kazuo Ozaki (bis 30.06.1988) | 07.03.1960 | ||||
Stefan Kohn (bis 30.06.1986) | 09.10.1965 | ||||
Stefan Pater (bis 30.06.1986) | 31.10.1960 | ||||
Ulrich Kretz (bis 30.06.1986) | 19.01.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.08.1985 15:00 Uhr |
2 : 0 n.V. |
Schema Vergleich |