Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Erich Ribbeck (bis 30.06.1988) | 13.06.1937 | ||||
Torwart | |||||
Andreas Nagel (bis 30.06.1987) | 07.11.1964 | ||||
1 | Rüdiger Vollborn (bis 30.06.1999) | 12.02.1963 | |||
Abwehr | |||||
Alois Reinhardt (bis 31.08.1991) | 18.11.1961 | ||||
Thomas Hörster (bis 30.06.1991) | 27.11.1956 | ||||
Peter Zanter (bis 30.06.1988) | 11.11.1965 | ||||
Jürgen Gelsdorf (bis 30.06.1986) | 19.01.1953 | ||||
Dieter Bast (bis 30.06.1986) | 28.08.1951 | ||||
Rudolf Wójtowicz (bis 30.06.1986) | 09.06.1956 | ||||
Dirk Hielscher (bis 30.06.1986) | 17.10.1962 | ||||
Roman Geschlecht (bis 30.11.1985) | 28.12.1961 | ||||
Anders Giske (bis 30.09.1985) | 22.11.1959 | ||||
Mittelfeld | |||||
Knut Reinhardt (bis 30.06.1991) | 27.04.1968 | ||||
Florian Hinterberger (bis 30.06.1990) | 08.12.1958 | ||||
Falko Götz (bis 30.06.1988) | 26.03.1962 | ||||
Minas Hantzidis (bis 30.09.1987) | 04.07.1966 | ||||
Günter Drews (bis 30.06.1987) | 09.07.1967 | ||||
Werner Malischke (bis 30.06.1987) | 07.12.1961 | ||||
Wolfgang Patzke (bis 31.10.1986) | 24.02.1959 | ||||
Jürgen Röber (bis 30.06.1986) | 25.12.1953 | ||||
Thomas Zechel (bis 30.06.1986) | 25.01.1965 | ||||
Dirk Schlegel (bis 10.11.1985) | 14.06.1961 | ||||
Sturm | |||||
Christian Schreier (bis 30.06.1991) | 04.02.1959 | ||||
Herbert Waas (bis 30.09.1989) | 08.09.1963 | ||||
Beom-geun Cha (bis 30.06.1989) | 22.05.1953 | ||||
Frank Glaß (bis 30.06.1986) | 29.05.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.08.1985 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 14:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.11.1985 14:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.12.1985 19:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |