Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fritz Fuchs (bis 22.08.1986) | 18.10.1943 | ||||
Torwart | |||||
Klaus Scherer (bis 30.06.1990) | 01.07.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Andreas Hentrich (bis 30.06.1989) | 12.04.1963 | ||||
Frank Lebong (bis 30.06.1989) | 26.02.1962 | ||||
Tom Dooley (bis 30.06.1988) | 12.05.1961 | ||||
Horst Ehrmantraut (bis 30.06.1988) | 11.12.1955 | ||||
Kurt Knoll (bis 30.06.1987) | 16.07.1958 | ||||
Kay Friedmann (bis 30.06.1986) | 15.05.1963 | ||||
Frank Altherr (bis 30.06.1986) | 21.05.1961 | ||||
Jesper Petersen (bis 30.06.1986) | 02.04.1951 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Mörsdorf (bis 30.06.1988) | 12.08.1956 | ||||
Bernd Beck (bis 30.06.1987) | 18.07.1956 | ||||
Frank Niederländer (bis 30.06.1986) | 25.03.1960 | ||||
Michael Pfahler (bis 30.06.1986) | 29.11.1965 | ||||
Wolfram Schanda (bis 30.06.1986) | 05.07.1966 | ||||
Günther Tilk (bis 30.06.1986) | 14.03.1955 | ||||
Gerd Schwickert (bis 30.06.1986) | 14.08.1949 | ||||
Milan Ičin (bis 31.08.1985) | 08.08.1960 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Freiler (bis 30.06.1988) | 02.05.1966 | ||||
Klaus Müller (bis 30.06.1987) | 14.06.1959 | ||||
Uwe Fuchs (bis 15.08.1986) | 23.07.1966 | ||||
Manfred Lenz (bis 30.06.1986) | 21.11.1947 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.08.1985 18:00 Uhr |
3 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 11.09.1985 17:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:00 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 16.11.1985 14:00 Uhr |
1 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |