Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dieter Brei (bis 02.04.1987) | 30.09.1950 | ||||
Torwart | |||||
Jörg Schmadtke (bis 30.06.1993) | 16.03.1964 | ||||
Uwe Greiner (bis 30.06.1986) | 08.08.1959 | ||||
Abwehr | |||||
Holger Fach (bis 31.12.1987) | 06.09.1962 | ||||
Manfred Bockenfeld (bis 30.06.1987) | 23.07.1960 | ||||
Werner Jakobs (bis 30.06.1987) | 09.08.1962 | ||||
Dietmar Grabotin (bis 30.06.1987) | 28.03.1959 | ||||
Günter Kuczinski (bis 30.06.1986) | 07.09.1954 | ||||
Michael Bunte (bis 30.06.1986) | 06.02.1964 | ||||
Mittelfeld | |||||
Andreas Kaiser (bis 30.06.1993) | 04.05.1964 | ||||
Josef Weikl (bis 30.06.1988) | 15.01.1954 | ||||
Dean Thomas (ab 11.09.1985) (bis 30.06.1988) | 19.12.1961 | ||||
Ralf Dusend (bis 30.06.1987) | 28.09.1959 | ||||
Gerd Zewe (bis 30.06.1987) | 13.06.1950 | ||||
Andreas Keim (bis 30.06.1987) | 08.06.1962 | ||||
Andreas Kremers (bis 30.06.1987) | 10.02.1967 | ||||
Klein (bis 30.06.1986) | |||||
Sturm | |||||
Sven Demandt (bis 30.06.1989) | 13.02.1965 | ||||
Kalle Del'Haye (bis 30.06.1987) | 18.08.1955 | ||||
Günter Thiele (bis 30.06.1986) | 07.11.1961 | ||||
Hasse Holmqvist (bis 30.06.1986) | 27.04.1960 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.10.1985 20:00 Uhr |
3 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |