Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jürgen Sundermann (ab 21.04.1986) (bis 12.10.1988) | 25.01.1940 | ||||
Rudi Gutendorf (ab 08.01.1986) (bis 20.04.1986) | 30.08.1926 | ||||
Hans Eder (ab 04.12.1985) (bis 06.01.1986) | 14.11.1934 | ||||
Uwe Kliemann (bis 03.12.1985) | 30.06.1949 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hans Eder (ab 07.01.1986) (bis 30.06.1990) | 14.11.1934 | ||||
Hans Eder (bis 03.12.1985) | 14.11.1934 | ||||
Torwart | |||||
Norbert Henkel (bis 30.06.1987) | 31.01.1965 | ||||
Andreas Köpke (bis 30.06.1986) | 12.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Alf Fistler (bis 30.06.1989) | 03.10.1964 | ||||
Dieter Timme (bis 30.06.1988) | 23.09.1956 | ||||
Heiko Meier (bis 30.06.1987) | 06.01.1961 | ||||
Bayram Cakal (bis 30.06.1987) | 04.02.1965 | ||||
Frank Wormuth (bis 30.06.1986) | 13.09.1960 | ||||
Dirk Lellek (bis 30.06.1986) | 03.01.1964 | ||||
Hans Weiner (bis 30.06.1986) | 29.11.1950 | ||||
Mittelfeld | |||||
Torsten Gowitzke (bis 30.06.1993) | 08.01.1967 | ||||
Roman Gajda (bis 30.06.1989) | 13.03.1958 | ||||
Ayhan Bilek (bis 30.06.1987) | 31.12.1964 | ||||
Jörg Blüthmann (bis 30.06.1987) | 02.09.1965 | ||||
Roland Kneißl (bis 30.06.1986) | 05.02.1963 | ||||
Uwe Kollmannsperger (bis 30.06.1986) | 19.07.1964 | ||||
Hubert Clute-Simon (bis 30.06.1986) | 05.07.1955 | ||||
Axel Fischer (bis 30.06.1986) | 27.05.1961 | ||||
Uwe Schmidt (bis 30.06.1986) | 31.05.1964 | ||||
Sturm | |||||
Thorsten Schlumberger (bis 30.06.1987) | 29.10.1960 | ||||
Gregor Grillemeier (bis 30.06.1986) | 17.02.1959 | ||||
Matthias Westerwinter (bis 30.06.1986) | 28.09.1963 | ||||
Heikko Glöde (bis 30.06.1986) | 12.07.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 25.08.1985 15:00 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |