Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rudolf Kröner (ab 06.01.1986) (bis 21.08.1986) | 06.01.1942 | ||||
Jörg Berger (bis 04.01.1986) | 13.10.1944 | ||||
Torwart | |||||
1 | Thomas Kneuer (bis 30.06.1997) | 26.03.1963 | |||
1 | Hans Wulf (bis 30.06.1986) | 31.10.1951 | |||
Abwehr | |||||
Pedro Aguilar (bis 30.06.1987) | 21.07.1960 | ||||
3 | Volker Münn (bis 30.06.1986) | 10.01.1960 | |||
4 | Stefan Panierschky (bis 30.06.1987) | 03.11.1963 | |||
4 | Mike Kahlhofen (bis 30.06.1986) | 01.10.1963 | |||
5 | Stefan Kuhn (bis 30.06.1987) | 29.12.1964 | |||
5 | Karl-Heinz Neukirch (bis 30.06.1987) | 21.11.1961 | |||
Mittelfeld | |||||
Michael Drube (bis 30.06.1992) | 22.10.1962 | ||||
Dieter Hecking (bis 30.06.1990) | 12.09.1964 | ||||
Uwe Eplinius (bis 30.06.1987) | 07.09.1958 | ||||
Thomas Freudenstein (bis 30.06.1987) | 28.04.1962 | ||||
6 | Uwe Schreml (bis 30.06.1987) | 07.02.1960 | |||
9 | Horst Knauf (bis 30.06.1988) | 16.08.1960 | |||
10 | Dirk Bakalorz (bis 30.06.1986) | 22.08.1963 | |||
11 | Karl Bönisch (bis 30.06.1987) | 24.05.1960 | |||
Sturm | |||||
7 | Lothar Sippel (bis 30.06.1989) | 09.05.1965 | |||
7 | Michael Deuerling (bis 30.06.1987) | 12.02.1962 | |||
8 | Peter Cestonaro (bis 30.06.1986) | 14.05.1954 | |||
10 | Terry Scott (bis 30.06.1989) | 17.12.1958 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |