Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rainer Ulrich (ab 26.04.1986) (bis 30.06.1986) | 04.06.1949 | ||||
Lothar Buchmann (bis 25.04.1986) | 15.08.1936 | ||||
Torwart | |||||
Rudi Kargus (bis 30.06.1986) | 15.08.1952 | ||||
Bernd Fuhr (bis 30.06.1986) | 11.04.1960 | ||||
Georg Reiser (bis 30.06.1986) | 08.03.1962 | ||||
Abwehr | |||||
Srećko Bogdan (bis 30.06.1993) | 05.01.1957 | ||||
Oliver Kreuzer (bis 30.06.1991) | 13.11.1965 | ||||
Stephan Groß (bis 30.06.1986) | 23.10.1953 | ||||
Edmund Becker (bis 30.06.1986) | 18.07.1956 | ||||
Reiner Maurer (bis 30.06.1986) | 16.02.1960 | ||||
Reinhard Stumpf (bis 23.05.1986) | 26.11.1961 | ||||
Mittelfeld | |||||
Lars Schmidt (bis 30.06.1995) | 13.09.1965 | ||||
Michael Harforth (bis 30.06.1992) | 09.02.1959 | ||||
Wolfgang Trapp (bis 30.06.1991) | 01.08.1957 | ||||
Milorad Pilipović (bis 30.06.1990) | 03.06.1958 | ||||
Günter Franusch (bis 30.06.1988) | 27.02.1959 | ||||
Rainer Schütterle (bis 30.06.1987) | 21.03.1966 | ||||
Jürgen Schmidt (bis 30.06.1987) | 25.07.1965 | ||||
Uwe Dittus (bis 30.06.1986) | 03.08.1959 | ||||
Günter Walz (bis 30.06.1986) | 25.07.1962 | ||||
Sturm | |||||
Helmut Hermann (bis 30.06.1992) | 16.12.1966 | ||||
Emanuel Günther (bis 30.06.1987) | 13.11.1954 | ||||
Michael Künast (bis 30.06.1986) | 14.02.1961 | ||||
Achim Glückler (bis 30.06.1986) | 10.08.1964 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |