Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Friedhelm Vos (ab 20.03.1986) (bis 30.06.1986) | 21.01.1939 | ||||
Helmut Witte (ab 13.09.1985) (bis 19.03.1986) | 15.07.1941 | ||||
Günter Preuß (bis 12.09.1985) | 10.11.1936 | ||||
Co-Trainer | |||||
Günter Preuß (ab 13.09.1985) (bis 30.06.1986) | 10.11.1936 | ||||
Torwart | |||||
Heribert Macherey (bis 30.06.1992) | 03.11.1954 | ||||
Wolfgang de Beer (bis 30.06.1986) | 02.01.1964 | ||||
Abwehr | |||||
Patrick Notthoff (bis 30.06.1994) | 26.02.1966 | ||||
Michael Struckmann (bis 30.06.1994) | 28.08.1964 | ||||
Oswald Semlits (bis 30.06.1990) | 07.06.1958 | ||||
Frank Saborowski (bis 30.06.1986) | 14.03.1958 | ||||
Miladin Lazic (bis 30.06.1986) | 18.07.1955 | ||||
Markus Griebling (bis 30.06.1986) | 24.10.1965 | ||||
Michael Kaul (bis 30.06.1986) | 18.05.1963 | ||||
Markus Kettler (bis 30.06.1986) | 23.08.1964 | ||||
Thomas Klukas (bis 30.06.1986) | 22.11.1958 | ||||
Georg Zug (bis 30.06.1986) | 24.06.1964 | ||||
Frank Hammerschlag (bis 31.10.1985) | 28.09.1960 | ||||
Mittelfeld | |||||
Toni Puszamszies (ab 01.11.1985) (bis 30.06.1992) | 14.08.1958 | ||||
Mike Voßnacke (bis 30.06.1990) | 03.01.1965 | ||||
Uwe Fecht (bis 30.06.1987) | 21.06.1959 | ||||
Manfred Dubski (bis 30.06.1986) | 19.09.1954 | ||||
Franz-Josef Steininger (bis 30.06.1986) | 09.07.1960 | ||||
Pascal Notthoff (bis 30.06.1986) | 27.04.1963 | ||||
Hans-Joachim Hansen (bis 30.06.1986) | 03.08.1965 | ||||
Michael Porn (bis 30.06.1986) | 22.01.1960 | ||||
Ferenc Schmidt (bis 30.06.1986) | 28.07.1963 | ||||
Sturm | |||||
Axel Schmidt (bis 30.06.1986) | 01.02.1961 | ||||
Rudi Decker (bis 30.06.1986) | 13.08.1967 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Freitag, 18.10.1985 20:00 Uhr |
4 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |