Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Cendic (ab 21.10.1985) (bis 16.08.1986) | 28.08.1938 | ||||
Friedel Elting (bis 20.10.1985) | 12.12.1936 | ||||
Torwart | |||||
Óscar Wirth (bis 30.06.1986) | 05.11.1955 | ||||
Klaus Herzer (bis 30.06.1986) | 21.09.1962 | ||||
Wolfgang Kieselmann (bis 30.06.1986) | 15.11.1955 | ||||
Sven Timm (bis 30.06.1986) | 11.07.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Ingo Pickenäcker (bis 30.06.1988) | 07.04.1962 | ||||
Florian Gothe (bis 30.06.1988) | 09.08.1962 | ||||
Günter Abel (bis 30.06.1988) | 14.01.1966 | ||||
Paul Hahn (bis 30.06.1986) | 16.01.1949 | ||||
Norbert Dörmann (bis 30.06.1986) | 31.08.1958 | ||||
Michael Brocker (bis 30.06.1986) | 21.09.1958 | ||||
Lars Pedersen (bis 30.06.1986) | 03.11.1959 | ||||
Gerd Wirtz (bis 30.06.1986) | 26.04.1958 | ||||
Mittelfeld | |||||
Detlef Krella (bis 30.06.1988) | 04.03.1964 | ||||
Helmut Gorka (bis 30.06.1988) | 13.04.1960 | ||||
Ralf Hörstgen (bis 30.06.1988) | 18.08.1958 | ||||
Mišo Krstičević (ab 01.12.1985) (bis 30.06.1987) | 19.02.1958 | ||||
Theo Schneider (bis 30.06.1986) | 23.08.1960 | ||||
Horst-Franz Degen (bis 30.06.1986) | 07.11.1954 | ||||
Anthony Baffoe (bis 30.06.1986) | 25.05.1965 | ||||
Stefan Dauber (bis 30.06.1986) | 01.08.1961 | ||||
Dirk Juch (bis 30.06.1986) | 08.10.1966 | ||||
Sturm | |||||
Konrad Eickels (bis 30.06.1988) | 11.06.1956 | ||||
Rüdiger Abramczik (bis 30.06.1987) | 18.02.1956 | ||||
Dietmar Fritzsche (bis 30.06.1986) | 28.11.1960 | ||||
Manfred Burgsmüller (bis 18.11.1985) | 22.12.1949 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |