Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Slobodan Jovanić (bis 30.06.1987) | 06.10.1946 | ||||
Torwart | |||||
Vitus Feldmann (bis 30.06.1987) | 14.02.1961 | ||||
Andreas Kamuf (bis 30.06.1987) | 01.12.1961 | ||||
Abwehr | |||||
Rainer Sauter (bis 30.06.1994) | 13.03.1965 | ||||
Rüdiger Menges (bis 30.06.1992) | 28.02.1959 | ||||
Jürgen Becker (bis 30.06.1987) | 18.01.1964 | ||||
Stefan Emmerling (bis 30.06.1987) | 10.02.1966 | ||||
Werner Mann (bis 30.06.1986) | 26.05.1955 | ||||
Mittelfeld | |||||
Rainer Wild (bis 30.06.1994) | 27.09.1966 | ||||
Erwin Rupp (bis 30.06.1987) | 11.06.1954 | ||||
Markus Löw (bis 30.06.1987) | 04.04.1961 | ||||
Stefan Hauswirth (bis 30.06.1987) | 07.04.1966 | ||||
Kurt Helfrich (bis 30.06.1986) | 09.08.1955 | ||||
Dennis Rieth (bis 30.06.1986) | 10.09.1964 | ||||
Sturm | |||||
Gerd Dais (bis 30.06.1987) | 11.08.1963 | ||||
Stefan Baumann (bis 30.06.1987) | 02.09.1964 | ||||
Georg Skoruppa (bis 30.06.1986) | 27.10.1961 | ||||
Bernd Nathmann (bis 30.06.1986) | 14.07.1959 | ||||
Peter Kumpf (bis 30.06.1986) | 03.07.1961 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 20.11.1985 14:00 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 21.12.1985 13:45 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |