Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Klaus Schlappner (bis 30.06.1987) | 22.05.1940 | ||||
Torwart | |||||
Uwe Zimmermann (bis 30.06.1990) | 11.02.1962 | ||||
Gregor Quasten (bis 30.06.1987) | 03.10.1952 | ||||
Abwehr | |||||
Roland Dickgießer (bis 30.06.1994) | 09.11.1960 | ||||
Dimitrios Tsionanis (bis 30.06.1991) | 31.08.1961 | ||||
Ulf Quaisser (bis 30.06.1989) | 12.10.1962 | ||||
Alfred Schön (bis 30.06.1988) | 12.01.1962 | ||||
Rainer Scholz (bis 30.09.1987) | 03.09.1954 | ||||
Jürgen Kohler (bis 30.06.1987) | 06.10.1965 | ||||
Günter Sebert (bis 30.06.1987) | 29.05.1948 | ||||
Stefan Knapp (bis 30.06.1986) | 21.01.1957 | ||||
Volker Schlappner (bis 30.06.1986) | 18.02.1964 | ||||
Uwe Wolf (bis 30.06.1986) | 10.08.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Werner Heck (bis 30.06.1988) | 21.04.1955 | ||||
Maurizio Gaudino (bis 30.06.1987) | 12.12.1966 | ||||
Dieter Schlindwein (bis 30.06.1986) | 07.02.1961 | ||||
Hans Hein (bis 30.06.1986) | 29.05.1955 | ||||
Sturm | |||||
Karl-Heinz Bührer (bis 30.06.1990) | 20.10.1959 | ||||
Bernd Klotz (bis 30.06.1988) | 08.09.1958 | ||||
Fritz Walter (bis 30.06.1987) | 21.07.1960 | ||||
Jozsef Török (bis 10.11.1986) | 30.01.1954 | ||||
Helmut Rombach (bis 30.06.1986) | 25.02.1961 | ||||
Thomas Remark (bis 30.06.1986) | 05.10.1959 | ||||
Reiner Edelmann (bis 31.12.1985) | 19.03.1965 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 17.10.1985 20:00 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 12.11.1985 19:30 Uhr |
5 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Donnerstag, 19.12.1985 19:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 25.03.1986 20:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |