Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Eckhard Krautzun (ab 01.10.1985) (bis 30.06.1986) | 13.01.1941 | ||||
Gerd Achterberg (bis 30.09.1985) | 04.12.1940 | ||||
Torwart | |||||
Bernd Stieler (bis 30.06.1987) | 27.01.1960 | ||||
Armin Reichel (bis 30.06.1986) | 31.01.1958 | ||||
Abwehr | |||||
Dietmar Schacht (bis 30.06.1986) | 28.09.1962 | ||||
Michael Hertwig (bis 30.06.1986) | 17.11.1960 | ||||
Dirk Greiser (bis 30.06.1986) | 24.02.1963 | ||||
Robert Jüttner (bis 30.06.1986) | 24.11.1959 | ||||
Frank Hammerschlag (ab 01.11.1985) (bis 30.06.1986) | 28.09.1960 | ||||
Lothar Schlapp (bis 30.06.1986) | 02.10.1960 | ||||
Herbert Hein (bis 30.06.1986) | 27.03.1954 | ||||
Christian Hübner (bis 30.06.1986) | 22.07.1962 | ||||
Mittelfeld | |||||
Gerald Scheunemann (bis 30.06.1987) | 01.10.1960 | ||||
Uwe Rapolder (bis 30.06.1986) | 29.05.1958 | ||||
Peter Fraßmann (bis 30.06.1986) | 20.07.1958 | ||||
Martin Wiesner (bis 30.06.1986) | 25.12.1958 | ||||
Zeljko Misic (bis 30.06.1986) | 03.12.1963 | ||||
Sturm | |||||
Elefterios Fotiadis (bis 30.06.1987) | 15.07.1965 | ||||
Damir Maričić (bis 30.06.1987) | 08.02.1959 | ||||
Mario Miethig (bis 30.06.1987) | 07.12.1961 | ||||
Wilhelm Reisinger (bis 30.06.1986) | 30.06.1958 | ||||
Rudi Gores (bis 30.06.1986) | 05.09.1957 | ||||
Uwe Bialon (bis 30.06.1986) | 20.08.1963 | ||||
Frank Dietrich (bis 30.06.1986) | 02.12.1959 | ||||
Michael Fiedler (bis 30.06.1986) | 30.10.1959 | ||||
Karl-Heinz Peter (bis 30.06.1986) | 01.11.1959 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |