Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Günter Diekmann (ab 01.03.1986) (bis 30.06.1986) | 22.09.1954 | ||||
Rolf Müller (ab 01.10.1985) (bis 28.02.1986) | 24.06.1939 | ||||
Eckhard Krautzun (bis 30.09.1985) | 13.01.1941 | ||||
Torwart | |||||
Volker Diergardt (bis 30.06.1988) | 26.04.1958 | ||||
Jörg Albracht (bis 30.06.1987) | 30.11.1963 | ||||
Abwehr | |||||
Klaus-Dieter Dieckmann (bis 30.06.1989) | 27.03.1959 | ||||
Dirk Römer (bis 30.06.1989) | 25.11.1963 | ||||
Cedo Micovic (bis 30.06.1986) | 01.04.1957 | ||||
Mittelfeld | |||||
Wolfgang Krüger (bis 30.06.1988) | 29.11.1953 | ||||
Günter Diekmann (bis 30.06.1987) | 22.09.1954 | ||||
Thomas Pontzen (bis 30.06.1987) | 09.04.1959 | ||||
Manfred Lefkes (bis 30.06.1986) | 07.08.1959 | ||||
Hans-Werner Reif (bis 30.06.1986) | 03.12.1964 | ||||
Manfred Pomp (bis 30.06.1986) | 26.10.1964 | ||||
Engelbert Buschmann (bis 30.06.1986) | 09.03.1959 | ||||
Eddy Malura (bis 30.06.1986) | 24.06.1955 | ||||
Sturm | |||||
Daniel Jurgeleit (bis 30.06.1988) | 15.12.1963 | ||||
Demir Hotić (bis 30.06.1987) | 09.07.1962 | ||||
Manfred Dum (bis 30.06.1987) | 30.03.1961 | ||||
Waldemar Steubing (bis 10.11.1986) | 30.11.1959 | ||||
Oliver Stapel (bis 30.06.1986) | 27.09.1966 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
1 : 0 |
Schema Vergleich |