Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Schafstall (bis 30.06.1986) | 22.02.1937 | ||||
Co-Trainer | |||||
Hermann Gerland (bis 30.06.1986) | 04.06.1954 | ||||
Torwart | |||||
Ralf Zumdick (bis 30.06.1995) | 10.05.1958 | ||||
Wolfgang Kleff (bis 30.06.1986) | 16.11.1946 | ||||
Marcus Croonen (bis 30.06.1986) | 19.03.1964 | ||||
Dirk Drescher (bis 30.06.1986) | 28.02.1968 | ||||
Abwehr | |||||
Thomas Kempe (bis 30.06.1993) | 17.03.1960 | ||||
Martin Kree (bis 30.06.1989) | 27.01.1965 | ||||
Lothar Woelk (bis 30.06.1989) | 03.08.1954 | ||||
Ivan Zugcic (bis 30.06.1987) | 22.05.1958 | ||||
Jürgen Wielert (bis 30.06.1987) | 05.07.1960 | ||||
Heinz Knüwe (bis 30.06.1986) | 16.01.1956 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Benatelli (bis 30.06.1993) | 19.08.1962 | ||||
Ata Lameck (bis 30.06.1988) | 15.09.1949 | ||||
Franz-Josef Tenhagen (bis 30.06.1988) | 31.10.1952 | ||||
Peter Knäbel (bis 30.06.1988) | 02.10.1966 | ||||
Volker Knappheide (bis 30.06.1988) | 28.03.1966 | ||||
Uwe Wegmann (bis 30.06.1987) | 14.01.1964 | ||||
Siegfried Bönighausen (bis 30.06.1987) | 20.03.1955 | ||||
Michael Kühn (bis 30.06.1987) | 06.05.1963 | ||||
Frank Schulz (bis 30.06.1987) | 18.02.1961 | ||||
Walter Oswald (bis 30.06.1986) | 08.10.1955 | ||||
Sturm | |||||
Uwe Leifeld (bis 30.06.1991) | 24.07.1966 | ||||
Klaus Fischer (bis 30.06.1988) | 27.12.1949 | ||||
Stefan Kuntz (bis 30.06.1986) | 30.10.1962 | ||||
Toni Schreier (bis 30.06.1986) | 07.03.1962 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
3 : 2 |
Schema Vergleich |
||
Samstag, 19.10.1985 15:30 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.10.1985 20:00 Uhr |
3 : 1 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 13.11.1985 20:00 Uhr |
1 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 18.12.1985 19:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |