Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Detlef Pirsig (bis 30.06.1986) | 22.10.1945 | ||||
Torwart | |||||
Horst Dreher (bis 30.06.1986) | 19.09.1955 | ||||
Abwehr | |||||
Jürgen Menzler (bis 30.06.1990) | 02.01.1959 | ||||
Andreas Haremski (bis 30.06.1986) | 05.07.1958 | ||||
Andreas Rettig (bis 30.06.1986) | 25.04.1963 | ||||
Mittelfeld | |||||
Milan Nikolic (bis 30.06.1990) | 29.07.1959 | ||||
Günter Hoormann (bis 30.06.1989) | 12.03.1958 | ||||
Andreas Bergmann (bis 30.06.1986) | 18.06.1959 | ||||
Klaus-Dieter Nuyken (bis 30.06.1986) | 01.03.1957 | ||||
Sturm | |||||
Siegbert Maschotta (bis 30.06.1987) | 07.07.1961 | ||||
Ralf Heym (bis 30.06.1986) | 19.11.1958 | ||||
Frank Doblhofer (bis 30.06.1986) | 04.11.1960 | ||||
Lothar Steinhauer (bis 30.06.1986) | 27.03.1955 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 24.08.1985 15:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |