Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Hannes Bongartz (bis 11.11.1987) | 03.10.1951 | ||||
Torwart | |||||
Gerry Ehrmann (bis 30.06.1995) | 18.02.1959 | ||||
Michael Serr (bis 30.06.1993) | 14.07.1962 | ||||
Thomas Graf (bis 30.06.1987) | 25.06.1966 | ||||
Abwehr | |||||
Axel Roos (bis 30.06.1995) | 19.08.1964 | ||||
Kay Friedmann (bis 30.06.1991) | 15.05.1963 | ||||
Herbert Hoos (bis 30.06.1990) | 18.07.1965 | ||||
Jürgen Groh (bis 30.06.1989) | 17.07.1956 | ||||
Wolfgang Wolf (bis 30.06.1988) | 24.09.1957 | ||||
Michael Dusek (bis 30.06.1988) | 10.11.1958 | ||||
Hans-Werner Moser (bis 30.06.1988) | 24.09.1964 | ||||
Stefan Majewski (bis 30.06.1987) | 31.01.1956 | ||||
Leo Spielberger (bis 30.06.1987) | 06.10.1961 | ||||
Gunther Metz (bis 30.06.1987) | 08.08.1967 | ||||
Mittelfeld | |||||
Frank Lelle (bis 30.06.1993) | 04.02.1965 | ||||
Markus Schupp (bis 30.06.1991) | 07.01.1966 | ||||
Wolfram Wuttke (bis 31.12.1989) | 17.11.1961 | ||||
Frank Hartmann (bis 31.12.1989) | 27.09.1960 | ||||
Patrick Mohr (bis 30.06.1987) | 29.09.1965 | ||||
Frank Haun (bis 30.06.1987) | 31.08.1967 | ||||
Sturm | |||||
Sergio Allievi (bis 30.06.1990) | 17.01.1964 | ||||
Harald Kohr (bis 30.06.1989) | 14.03.1962 | ||||
Dieter Trunk (bis 30.06.1987) | 22.03.1959 | ||||
Jürgen Molnar (bis 30.06.1987) | 04.08.1963 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.08.1986 15:00 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |